您现在的位置是:知识 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
知识83人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金台州市某某交通设施售后客服中心辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金台州市某某交通设施售后客服中心执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
大数据分析盘点 中秋假期“网红”打卡地“上新”
知识原标题:大数据分析盘点 中秋假期“网红”打卡地“上新”) 中秋假期盘点·出游:中秋假期 文化消费及入境游热度攀升 来源:视频综合) 央视网消息:这个中秋 ...
【知识】
阅读更多武汉一女子做美甲感染HPV!磨皮造成的小破损致病毒趁虚而入
知识人民日报健康客户端记者 王宁)22岁的美甲爱好者吴女士化名)近期感受到自己的指甲缝里长出了一些透明的小包,不痛不痒,起初以为是茧,没想到小包却越长越大。经武汉市第一医院皮肤科医生确诊是HPV感染。武汉 ...
【知识】
阅读更多超燃!2分钟回顾巴黎奥运会中国队40金
知识来源:中国青年报 【超燃!#2分钟回顾巴黎奥运会中国队40金#】巴黎奥运会最后一个比赛日,举重选手李雯雯在女子81公斤以上级夺得冠军。由此,中国体育代表团金牌增加为40枚,创中国体育代表团奥运境 ...
【知识】
阅读更多